Präsidenten und verdiente Funktionäre seit der Gründung des BÖF
Präsidenten:
-
Ing. Anton HEINDL ( Salzburger Faschingsgilde ) von 17. 11. 1962 bis 17. 10. 1964
-
Dr. Heinz RENNAU ( Salzburger Faschingsgilde ) von 17. 10. 1964 bis 1. 10. 1966
-
Josef BINDER ( Villacher Faschingsgilde ) von 1. 10. 1966 bis 30. 9. 1967
-
Heinz ALTHOF ( Faschingsgilde „Spältabürger“ Feldkirch ) von 30. 9. 1967 bis 7. 4. 1973
-
Ernst SCHEIBENPFLUG ( Faschingsgilde Gamundien ) von 7. 4. 1973 bis 3. 5. 1978
-
Otto FISCHER ( Faschingsgilde St. Gilgen ) von 24. 6. 1978 bis 16. 5. 1981
-
Hans KIPPER ( Grazer Faschingsgilde ) von 16. 5. 1981 bis 18. 5. 1985
-
Kurt MANHART ( Welser Faschingsgesellschaft ) von 18. 5. 1985 bis 15. 6. 1991
-
Alois PENZ ( Knittelfelder Faschingsgilde ) von 15. 6. 1991 bis 8. 6. 2013
-
Adi MITTENDORFER ( Bad Haller Carneval Club ) von 8. 6. 2013 bis 23.10.2021
-
Ernst KRANAWETTER ( FG Spielberg ) ab 23.10.2021
Stv. Präsidenten (seit 1973):
-
Heinz ALTHOF ( Faschingsgilde „Spältabürger“ Feldkirch ) von 7. 4. 1973 bis 23. 4. 1977
-
Ing. Walther SCHLÖGEL (Faschingsgilde „Spältabürger“ Feldkirch ) von 23. 4. 1977 bis 24. 6. 1978
-
Hans KIPPER ( Grazer Faschingsgilde ) von 19. 5. 1979 bis 16. 5. 1981
-
Kurt MANHART ( Welser Faschingsgesellschaft ) von 16. 5. 1981 bis 18. 5. 1985
-
Alois PENZ ( Knittelfelder Faschingsgilde ) von 18. 5. 1985 bis 15. 6. 1991
-
Johann TARMAN ( Faschingsgilde Neunkirchen ) von 15. 5. 1993 bis 7. 5. 2005
-
Wilhelm OBERT ( Kiridorfer Faschingsgesellschaft ) ab 7. 5. 2005 bis 8. 2. 2015 - Nachruf Willi Obert
-
Alfred KAMLEITNER (LP von Niederösterreich) ab 30.5.2015; Träger des goldenen Ehrenringes des BÖF
Ehrenpräsident bis 2013:
-
Alois PENZ ( Knittelfelder Faschingsgilde ) seit 8. 6. 2013 bis 05.10.2013 - Nachruf Alois Penz
Außenminister bis 1967:
-
Walther ZWICKLER ( Salzburger Gesellschaft Faschingsgilde ) von 17. 11. 1962 bis 17. 10. 1964
-
Ing. Michael GIUREA ( Wiener Faschingsgesellschaft ) von 17. 10. 1964 bis 30. 9. 1967
Generalsekretär bis 1997:
-
Ing. Norbert BUTSCHEK (Salzburger Gesellschaft Faschingsgilde ) von 17. 11. 1962 bis 31. 5. 1997
Bundesgeschäftsführer bis 2013:
-
Alfred KAMLEITNER ( Eulen Faschingsgilde Wiener Neustadt ) von 31. 5. 1997 bis 8. 6. 2013
Protokollchef ab 2013:
-
Heinz SCHIMPL (Grazer Faschingsclub) von 7. 5. 2005 bis 23. 5. 2009
-
Kurt - Peter JERMANN (Knittelfelder Faschingsgilde) ab 23. 5. 2009 bis 31. Mai 2015
-
Peter HOLAKOVSKY ab (Mödlinger Förderungsverein) ab 20.5.2017
Stv. Protokollchef seit 2013 :
-
Michaela HANDLER (Mödlinger Förderugnsverein) seit 20.5.2017
Schatzmeister:
-
Ernst SCHEIBENPFLUG ( Faschingsgilde Gamundien ) von 17. 11. 1962 bis 7. 4. 1973
-
Hans KUNZ ( Villacher Faschingsgilde ) von 23. 4. 1977 bis 15. 5. 1993
-
Rosemarie MÜNZER (Villacher Faschingsgilde) ab 15. 5. 1993; Trägerin des goldenen Ehrenringes des BÖF
Stv. Schatzmeister seit 2005:
-
Willi NOLL ( Stadtrichter zu Clagenfurth ) von 7. 5. 2005 bis 8.6. 2013
-
Mag. Doris BINTER ( Villacher Faschingsgilde ) ab 8.6. 2013 bis 20.5.2017
-
Brigitte FRANKHAUSER (FG Treffen/Ktn.) ab 20.6.2017